ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY WITH ST MATTHEW, CHELTENHAM
Rhif yr elusen: 1131805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Richard Murray Coombs | Cadeirydd | 24 November 2018 |
|
|
||||
Michael Owen Bishop | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Anna Elizabeth Laszlo | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Sarah Dixon | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|||||
Andy Horton | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Russell Heusch | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Natalie Storey | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Anna Gorick | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Julia Elizabeth Sawers | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Nerys Joyce | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Tony Whitbread | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Oliver Graham Parker | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Sarah Tilson | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Claire Rachel Chesworth | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Horder | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||
DANIEL WRIGHT | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
RUPERT COX | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Graham Nicholls | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Diane Bruckland | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
DAVID WARREN | Ymddiriedolwr | 10 May 2012 |
|
|
||||
David Royston Evans | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.