ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LANCHESTER AND BURNHOPE
Rhif yr elusen: 1131274
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Lesley Sutherland | Cadeirydd | 21 October 2019 |
|
|
||||
Helen Mary Armstrong | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Richard Allan Hall | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Cecily Anne Caroline Lindsay | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Pauline Mary Hall | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Eric Gaskill | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
John Peter Smith | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Jennifer Guy | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Audrey Doughty Newton | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Susan Smith | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
DOREEN PARK | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Robert Watson Matthews | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
PETER JACKSON | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
||||
MARGARET IRIS MATTHEWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET LINDA WALTERS Ba Hons. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER VALERIE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID STANLEY BAGGOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
OLGA DOROTHY WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.