Hanes ariannol BRONTE YOUTH & COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1131577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £87.44k £52.95k £17.35k £162.73k £277.13k
Cyfanswm gwariant £48.62k £70.06k £14.24k £139.14k £293.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £44.42k £23.68k £14.39k £26.56k £256.53k