Ymddiriedolwyr BRONTE YOUTH & COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1131577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MICHAEL ANTHONY SMITH Ymddiriedolwr 12 March 2025
Dim ar gofnod
ANTHONY CLARKE MR Ymddiriedolwr 20 December 2023
Dim ar gofnod
ANTHONY CLEGG Ymddiriedolwr 18 October 2023
Dim ar gofnod
ANDREA DEARY Ymddiriedolwr 21 June 2022
Dim ar gofnod
GAVIN PETER HEARD Ymddiriedolwr 17 May 2022
Dim ar gofnod
BERNARD MCNALLY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod