Hanes ariannol SERGEANTS MESS ROYAL MARINES POOLE

Rhif yr elusen: 1131183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £116.57k £102.22k £169.89k £193.09k £193.09k
Cyfanswm gwariant £119.53k £64.53k £141.41k £178.19k £178.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A