Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCESIASTICAL PARISH OF ASHTEAD
Rhif yr elusen: 1132244
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £918.59k | £976.08k | £1.06m | £960.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £934.71k | £929.94k | £1.10m | £1.08m | £923.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £42.70k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £876.74k | £777.18k | £881.40k | £939.06k | £755.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £135.97k | £127.69k | £85.38k | £114.07k | £197.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.07k | £13.73k | £9.30k | £2.26k | £6.57k | |
|
Incwm - Arall | £42 | £0 | £0 | £4.00k | £1.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.00k | £0 | £83.00k | £11.53k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £930.40k | £929.94k | £1.10m | £1.08m | £923.60k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £4.48k | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £71.97k | £67.27k | £66.59k | £64.95k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.31k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.