THE PARISH OF STANLEY AND SOUTH MOOR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CHURCH OF ENGLAND RELIGIOUS AND CHARITABLE ACTIVITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Durham
Llywodraethu
- 26 Awst 2009: Previously excepted registration
- ST ANDREW'S STANLEY (Enw gwaith)
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW, STANLEY (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Cartrefi Lloegr
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenda Moiser | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Kayleigh King | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Carol Perkins | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Stoker | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Robert Bland | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Beverley Ramage | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Karen Hetherington | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
Clare King | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
Margaret Moscardini | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
Robert Hindhaugh | Ymddiriedolwr | 28 March 2016 |
|
|
||||
Margaret Robinson | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|
||||
Dennis Patterson | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|
||||
ANN ELDERS HINDHAUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHRYN JOAN ROBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.11k | £29.24k | £67.70k | £54.00k | £53.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.91k | £67.86k | £76.08k | £73.64k | £62.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES AS AMENDED BY SCHEME DATED 14/05/2015
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
29 The Barns
STANLEY
DH9 8BN
- Ffôn:
- 01207237715
- E-bost:
- st.andtreas@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window