THE CROMWELL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the charity is to advance the education of the public in both the life and legacy of Oliver Cromwell (1599-1658), politician, soldier and statesman, and the wider history of the seventeenth century. The activities include supporting plaques at sites linked to Cromwell, the publication of information, the organisation of day schools, conferences and an annual service of commemoration.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN GOLDSMITH BA | Cadeirydd |
|
|
|||||
Matthew Smith | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
Michael Hemsley Hardy | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||
Waseem Ahmed | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||
Richard Michael Warren | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
|
||||
Dr Charlotte Parsonson Young | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Paul Andrew Robbins | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
|
||||
DR ISMINI PELLS MA, MPhil | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
|
||||
Dr Miranda Malins MPhil,PhD | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|
||||
DR Jonathan Fitzgibbons | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|
||||
Serrie Meakins | Ymddiriedolwr | 12 May 2013 |
|
|||||
GEOFFREY BUSH | Ymddiriedolwr | 12 June 2011 |
|
|
||||
JOHN NEWLAND BA HONS MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR MAXINE FORSHAW BSC, PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.73k | £13.23k | £15.07k | £12.05k | £16.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.07k | £12.73k | £16.20k | £11.86k | £16.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 APR 2009 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 06 MAY 2017 as amended on 24 Apr 2021 as amended on 24 Apr 2021 as amended on 24 Apr 2021 as amended on 24 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECT IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BOTH THE LIFE AND LEGACY OF OLIVER CROMWELL (1599-1658), POLITICIAN, SOLDIER AND STATESMAN, AND THE WIDER HISTORY OF THE SEVENTEENTH CENTURY.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Swatchford Cottage
Lower Kingsbury
Milborne Port
SHERBORNE
Somerset
DT9 5ED
- Ffôn:
- 01223262944
- E-bost:
- enquiries@olivercromwell.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window