UNITED STOCKPORT CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious Activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£2,057,104
Roddion a chymynroddion | £10 | |
Weithgareddau elusennol | £425.61k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £14.61k | |
Arall | £1.62m |
Cyfanswm gwariant:
£725,287
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £725.29k | |
Arall | £0 |
-£10 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £725.29k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.33m |
Pobl

13 Gweithwyr
44 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Stockport
Llywodraethu
- United Stockport Circuit (Enw gwaith)
- STOCKPORT METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
44 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyn Christopher Bennett | Ymddiriedolwr | 10 April 2025 |
|
|||||||
Viki Packman | Ymddiriedolwr | 10 April 2025 |
|
|
||||||
Catherine Faulkner | Ymddiriedolwr | 10 April 2025 |
|
|
||||||
Sharon Heginbotham | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||||
Elaine Cleary | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||||
Judith Laycock Deacon | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||
Jason Smith | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||||
Kenneth Street | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||||
Anne Goodall | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||||
Elizabeth Delafield | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||||
Deacon Janet Amey | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Michael Ball | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Colin Lewis | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||||
JoAnne Roy | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||||
Rev Michael Aspinall | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|||||||
Helen Stocks | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||||
Dr Phil Le Sueur | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Philip Singleton | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
John Owens | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Lynne Styles | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Graham Clarke | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Rev Katie Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Rev Ian Hamilton | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
David Bryant | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Dr Deborah Pauline Mary Symmons | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
John Purves | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Meryl Blackburn | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Peter Johnson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Richard Goodall | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Jennifer Crutchley | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Robert Ollerenshaw | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Jane Hollins | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Bernard Rowlands | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
JAYNE QUINN | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||
IAN ERIC CHESTERS | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||
Judith Adshead | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Penny Ollerenshaw | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Rev Dr Raj Bharat Patta | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|||||||
Judith Mottram | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||||
Sue Jones | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||||
Prof Hugh McLaughlin | Ymddiriedolwr | 23 January 2014 |
|
|||||||
MARGARET FOLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
EDDIE PARTINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SUSAN AINSWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £275.52k | £475.72k | £738.90k | £581.12k | £2.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £295.82k | £369.41k | £544.61k | £596.84k | £725.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.44k | £0 | £10 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | £425.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £30.87k | £762 | £14.61k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £706.60k | £580.36k | £1.62m | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £2.12k | £3.41k | £725.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £3.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £2.12k | £3.41k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £542.49k | £593.43k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £1.88m | £1.79m | £4.50m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £478.39k | £0 | £3.03m | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £537.77k | £566.59k | £274.03k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £0 | £0 | £288.69k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Chwefror 2025 | 235 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 20 Chwefror 2025 | 235 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | 26 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 20 Ebrill 2022 | 294 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 20 Ebrill 2022 | 294 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 19 Awst 2020 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 19 Awst 2020 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) 11 MAR 2019
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Tiviot Dale Methodist Church
Tiviot Dale
Stockport
SK1 1TA
- Ffôn:
- 03000110015
- E-bost:
- admin@stockportcircuit.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window