THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SUTTON WITH SEAFORD

Rhif yr elusen: 1131402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious Activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Rhagfyr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1118771 WAVES SEAFORD LIMITED
  • 27 Awst 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • SEAFORD PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

23 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev James William Hollingsworth Cadeirydd 24 September 2020
FITZGERALD CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Sally Thompson Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Carole Kay Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Jackson Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Sue Topp Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Nicola Jane Ferguson Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Stephanie Norma Baker Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Paul Asher Waller Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Kim Hayley Cuthbert Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Elizabeth Anne Morgan-Jones Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Lucy Elizabeth Borthwick Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Stefan Bracher Ymddiriedolwr 12 May 2021
NEWHAVEN YOUTH FOR CHRIST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Lucy Jane Hollingsworth Ymddiriedolwr 12 May 2021
Dim ar gofnod
Lisa Anne Hazle Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Bridget Helen Anderson Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Michael Holmes Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Joanne Maria Lalla Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Anna Grimble Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
DERRECK LEE-PHILPOT Ymddiriedolwr 01 August 2016
Dim ar gofnod
Julia Lawson Ymddiriedolwr 15 March 2016
Dim ar gofnod
Janet Mary Kent Ymddiriedolwr 29 April 2014
SEAFRIENDS
Derbyniwyd: Ar amser
CAPT ROBERT SYDNEY CARRINGTON CA Ymddiriedolwr 12 June 2013
Dim ar gofnod
FREDERICK JOHN MARSON BASS Ymddiriedolwr 17 May 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £238.62k £240.63k £234.51k £314.50k £746.17k
Cyfanswm gwariant £296.50k £288.48k £280.53k £325.86k £356.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £675.83k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £1.57k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £17.22k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £22.00k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £29.55k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £503.13k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £310.82k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £3.45k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £6.68k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £42.19k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A N/A N/A £511.00k
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A N/A N/A £0
Cyfanswm asedau N/A N/A N/A N/A £581.58k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A N/A N/A £7.40k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 26 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 26 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 17 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 17 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 12 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 04 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 04 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St Leonard's Church
Church Street
Seaford
BN25 1HH
Ffôn:
01323872088