THE LEF-PILLON TRUST

Rhif yr elusen: 1135119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We provide funding to activities in the poorest nations and communities of the world, especially those benefiting marginalised groups such as children, women, and the disabled. We work through organisations who are formally equipped and trained to empower these groups. We work only with those initiatives with which we have a personal connection, and do not respond to unsolicited requests.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £5,918
Cyfanswm gwariant: £75,294

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Affganistan
  • Angola
  • Bangladesh
  • Belize
  • Benin
  • Bhwtan
  • Bolifia
  • Botswana
  • Brasil
  • Burkina Faso
  • Bwrwndi
  • Cambodia
  • Camerwn
  • Cenia
  • Congo
  • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
  • De Affrica
  • Djibouti
  • El Salvador
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Fiet-nam
  • Gaiana
  • Ghana
  • Guatemala
  • Guinea Gyhydeddol
  • Guiné-bissau
  • Guinée
  • Guyan Ffrengig
  • Gweriniaeth Canol Affrica
  • Gwlad Swazi
  • Haiti
  • Hondwras
  • India
  • Indonesia
  • Jamaica
  • Kiribati
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Lesotho
  • Liberia
  • Madagasgar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mecsico
  • Mongolia
  • Mosambic
  • Namibia
  • Nepal
  • Nicaragwa
  • Niger
  • Nigeria
  • Pakistan
  • Papua Guinea Newydd
  • Paraguai
  • Periw
  • Philipinas
  • Rwanda
  • São Tomé A Príncipe
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • Surinam
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Tchad
  • Togo
  • Tokelau
  • Tomor-leste
  • Trinidad A Tobago
  • Turkmenistan
  • Twfalw
  • Uganda
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Yemen
  • Y Gambia
  • Ynysoedd Solomon
  • Y Swdan
  • Y Traeth Ifori
  • Zambia
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROLAND STEWART ANTHONY LUBETT Cadeirydd 26 June 2019
Dim ar gofnod
Fiona Yvonne Lubett Ymddiriedolwr 19 November 2021
Dim ar gofnod
TANYA BARRON Ymddiriedolwr 26 June 2019
Dim ar gofnod
Phyllida Mary Bridget Shaw Ymddiriedolwr 04 October 2015
WEDMORE OPERA
Derbyniwyd: Ar amser
SARAH BRITTON HAVENS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.17k £6.25k £6.14k £5.81k £5.92k
Cyfanswm gwariant £14.98k £55.56k £51.93k £57.10k £75.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 11 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 07 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 05 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
52 NORLAND SQUARE
LONDON
W11 4PZ
Ffôn:
0061422515019
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael