THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHASE TERRACE AND BONEY HAY, ST. JOHN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aim: to help people who do not know Jesus to become his faithful followers. Activities for senior citizens, children, young people, families & other groups. Support to UK & overseas charities. Provision of sacred space, public worship, rooms & facilities for community use. Pastoral & Teaching activities. School ministries. Events, meetings, literature, website and other media.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 02 Medi 2009: Previously excepted registration
- ST. JOHN'S COMMUNITY CHURCH, BURNTWOOD (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MATTHEW WALLACE | Cadeirydd | 25 July 2011 |
|
|
||||
Elaine Betts | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Neil Emery | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
William Moss | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Ian Andrew McKeown Dr | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Juliet Sian Davies | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Kathy Louis | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Richard Busby | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Steven Richards | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Jack Minton | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Kathy Coe MBE | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Ruth Broome | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Jack Boardman | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Nigel Procter | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Jonathan Haywood | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
Annette Haywood | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
Ellen Minton | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Marg Nicholls | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||
Mark Phillip Tennant | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £123.26k | £106.04k | £112.09k | £130.65k | £184.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.87k | £100.46k | £112.08k | £159.30k | £162.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £450 | £500 | £1.10k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Tachwedd 2023 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Tachwedd 2023 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Johns Community Church
High Street
Chase Terrace
BURNTWOOD
WS7 1LR
- Ffôn:
- 01543670078
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window