ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF PLAS NEWTON ST. MICHAEL
Rhif yr elusen: 1131910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiyasmin Ledi Mattison | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Benjamin Toan | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Dr Stephen McKew | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Derek Armstrong Taylor | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Rebekah Joy Benson | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Rev Christopher James Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Alan Charles Gray | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
PETER JOHN RAGLAN CALDWELL | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Stephen Powell | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
ANDREW EVANS | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||
ANNE MARGARET DE REYBEKILL | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
Ruth Margaret McKew | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|||||
Alison Frances Gibbons | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Andrew David Thorne | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Martin Smith | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
ANNE GILLIAN STOCKDALE | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
PETER JOHN WEBSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN STOCKDALE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.