Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES THE LESS, WESTMINSTER

Rhif yr elusen: 1135075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
LIS GODDARD Cadeirydd 03 June 2011
Dim ar gofnod
Denise Barnett Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Paul Anthony Hamley Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Eunice Komakech Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Benjamin George Ealovega Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Helen Clare Mealins Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
Veronica Maria Garbutt Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
Estelle King Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
Fung Ming Lau Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
ANTHONY METCALFE-GIBSON Ymddiriedolwr 01 April 2016
Dim ar gofnod
Mohinee Dorothea Gopaul Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
The Revd. Canon Dr Andrew Goddard Ymddiriedolwr 14 April 2014
Dim ar gofnod