THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HORSHAM DIOCESE OF CHICHESTER

Rhif yr elusen: 1132246
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The purpose of the charity is to make arrangements for the communal worship of God and to do what it can towards the furtherance of His Kingdom on earth.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 208511 PADWICK PARISH HALL FUND
  • 22 Hydref 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • PARISH OF HORSHAM P.C.C. (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Revd Canon Lisa Helen Barnett Cadeirydd 06 February 2020
Dim ar gofnod
Angela Hyde Ymddiriedolwr 25 May 2025
Dim ar gofnod
Judith Finlay Ymddiriedolwr 25 May 2025
Dim ar gofnod
Rev Scott Canadas Ymddiriedolwr 18 July 2024
Dim ar gofnod
REGINALD HAYDON Ymddiriedolwr 22 May 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Lobb Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Dianne Whittaker Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
The Rev'd Samuel Maginnis Ymddiriedolwr 29 October 2022
Dim ar gofnod
Sue Keegan Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Paul Stanley Goodwin Ymddiriedolwr 06 May 2021
Dim ar gofnod
Morag Davies Ymddiriedolwr 06 May 2021
THE ST MARY'S HOSPITAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Mary Hatton Ymddiriedolwr 06 May 2021
THE ST MARY'S HOSPITAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Nicholas John O'Riordan Ymddiriedolwr 23 September 2020
HORSHAM REFUGEE SUPPORT GROUP
Derbyniwyd: 39 diwrnod yn hwyr
Linda Susan Goodwin Ymddiriedolwr 23 September 2020
Dim ar gofnod
Gregory Edward Andrews Ymddiriedolwr 17 June 2020
Dim ar gofnod
Keith Laurence Rayner Ymddiriedolwr 23 April 2019
Dim ar gofnod
Richard Seymour Pearson Ymddiriedolwr 10 January 2019
Dim ar gofnod
Peter John Fruin BSc, MA Ymddiriedolwr 30 April 2015
Dim ar gofnod
NIGEL STALLEY Ymddiriedolwr
THE FRIENDS OF THE HOLY TRINITY SCHOOL CRAWLEY
Derbyniwyd: Ar amser
MRS VAL BURGESS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £747.61k £610.15k £720.11k £733.21k £695.55k
Cyfanswm gwariant £576.18k £514.52k £589.29k £769.37k £742.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £8.80k £21.32k £10.49k £30.66k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £544.08k £365.47k £414.27k £416.60k £331.48k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £70.25k £95.21k £130.92k £133.15k £143.22k
Incwm - Weithgareddau elusennol £129.30k £146.87k £167.26k £160.68k £198.46k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £36.98k £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.03k £1.61k £6.55k £22.60k £22.38k
Incwm - Arall £1.95k £978 £1.10k £180 £4
Incwm - Cymynroddion £187.39k £15.35k £50.50k £5.00k £5.05k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £550.63k £474.96k £546.94k £714.41k £623.79k
Gwariant - Ar godi arian £2.25k £3.88k £5.98k £3.86k £2.05k
Gwariant - Llywodraethu £23.54k £28.04k £5.58k £5.30k £5.39k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £1.60k £9.47k £5.06k £6.07k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £23.30k £35.69k £36.37k £51.10k £116.22k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Asedau hunan ddefnydd £27.00k £113.48k £108.58k £99.52k £90.45k
Buddsoddiadau tymor hir £27.62k £31.57k £117.83k £128.71k £131.70k
Cyfanswm asedau £465.80k £465.35k £507.39k £487.91k £396.60k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £88.86k £79.27k £77.99k £85.61k £31.73k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 06 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 06 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 22 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 09 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 01 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 01 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 15 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 15 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Marys Church Office
The Church Centre
Causeway
HORSHAM
RH12 1HE
Ffôn:
01403253762