ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HORSHAM DIOCESE OF CHICHESTER
Rhif yr elusen: 1132246
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Revd Canon Lisa Helen Barnett | Cadeirydd | 06 February 2020 |
|
|||||
REGINALD HAYDON | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Lobb | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Dianne Whittaker | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
The Rev'd Samuel Maginnis | Ymddiriedolwr | 29 October 2022 |
|
|
||||
Sue Keegan | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Paul Stanley Goodwin | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Morag Davies | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|||||
Catherine Mary Hatton | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|||||
Dr Nicholas John O'Riordan | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|||||
Linda Susan Goodwin | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
Gregory Edward Andrews | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Alistair Dominic Inglis-Taylor | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||
Keith Laurence Rayner | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||
Robert Erle Whittaker | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||
Richard Seymour Pearson | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|
||||
Peter John Fruin BSc, MA | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
|
||||
Brenda Phyllis May Large | Ymddiriedolwr | 27 April 2009 |
|
|||||
MRS VAL BURGESS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NIGEL STALLEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.