THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST AIDAN, ST JAMES AND ST MARY THE VIRGIN, MORPETH

Rhif yr elusen: 1131093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Parish has been a centre of worship and of service to the community of Morpeth for over 800 years. Our purpose is to be a worshipping and praying community, which is open to the grace of God, active in Christian service and ready to reach out in fellowship to enable people to respond to God, so that we can continue Christ's work in the world.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £195,616
Cyfanswm gwariant: £169,987

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Northumberland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Awst 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • MORPETH PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev. Cannon Simon White Cadeirydd 14 September 2013
LADY ELIZABETH GREY REST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
KING EDWARD VI SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
MORPETH BB HALL YOUTH PROJECT
Cofrestrwyd yn ddiweddar
VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Dr LINDSAY JOHN GILFILLAN Ymddiriedolwr 07 April 2024
Dim ar gofnod
Lyndsey Fay Phillips Ymddiriedolwr 07 April 2024
Dim ar gofnod
Rachel Dawn Anderson Ymddiriedolwr 07 April 2024
Dim ar gofnod
Julia Ann Tasker Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Anne Newlands Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Sheila Short Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Deborah Christine Bass-Pickin Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Richard Stewart Bishopp Ymddiriedolwr 24 April 2022
MORPETH BB HALL YOUTH PROJECT
Cofrestrwyd yn ddiweddar
RHONA DUNN Ymddiriedolwr 24 April 2022
ROTARY CLUB OF MORPETH TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
CONTACT (MORPETH MENTAL HEALTH GROUP) LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Carole Dixon Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Michael Daws Ymddiriedolwr 01 July 2019
Dim ar gofnod
Jeannette Mary Waters Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Prof Andrew James Cant Ymddiriedolwr 28 April 2019
THE BUBBLE FOUNDATION UK
Derbyniwyd: Ar amser
MORPETH BB HALL YOUTH PROJECT
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Dr Robert Anthony Young Ymddiriedolwr 01 April 2019
Dim ar gofnod
Pauline Young Ymddiriedolwr 19 August 2013
MORPETH DISPENSARY
Derbyniwyd: Ar amser
LADY ELIZABETH GREY REST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
SALLY MARY CAROLINE KEITH Ymddiriedolwr
LADY ELIZABETH GREY REST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
MORPETH BB HALL YOUTH PROJECT
Cofrestrwyd yn ddiweddar
VAL POPE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
REV JEREMY LLEWELLYN JOHN COOPER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PAULINE FERGUSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £162.03k £149.88k £133.69k £158.49k £195.62k
Cyfanswm gwariant £113.26k £145.47k £159.85k £146.55k £169.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £7.46k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 20 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 20 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Aidans Church
Shields Road
MORPETH
Northumberland
NE61 2SA
Ffôn:
01670503326