Hanes ariannol THE FRIENDS OF THE YORK HOSPITALS

Rhif yr elusen: 500474
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/10/2019
Cyfanswm Incwm Gros £52.55k £15.89k £76.86k £28.76k £4.15k
Cyfanswm gwariant £38.86k £67.75k £87.80k £68.08k £44.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A