ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PHILIP & ST JAMES, ODD DOWN, BATH & WELLS
Rhif yr elusen: 1131533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Paul Ferguson | Cadeirydd | 23 September 2019 |
|
|||||
Caroline Riding | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Jennifer Barker | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Victoria Mary Atkinson | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
David Atkinson | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Joanna Bleakley | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Karen Kay Noad | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Alison Joy Mottram | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Liza Alexandra Wortelhock | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Deborah Elizabeth Ross | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
John Garrett | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Graham Pearson | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.