Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF STOKE GIFFORD
Rhif yr elusen: 1134709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.43m | £1.19m | £1.17m | £1.27m | £1.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.36m | £1.24m | £1.23m | £1.27m | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £253.52k | £24.50k | £134.07k | £128.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £639.89k | £454.41k | £498.13k | £509.63k | £549.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.01k | £0 | £2.43k | £5.43k | £4.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £678.22k | £613.08k | £597.26k | £656.14k | £736.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.69k | £1.59k | £202 | £1.50k | £6.36k | |
|
Incwm - Arall | £109.94k | £117.57k | £75.59k | £93.78k | £110.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £175.82k | £431 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | £1.24m | £1.23m | £1.27m | £1.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £133 | £372 | £695 | £315 | £669 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.80k | £0 | £6.18k | £5.88k | £6.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £58.30k | £0 | £55.41k | £64.07k | £69.60k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.