Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF OAKLEY WITH WOOTTON
Rhif yr elusen: 1131064

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Bowers | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Erika Conti | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Wilson | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Serena Catherine Worthington | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Rev Ceri Deosun | Ymddiriedolwr | 17 September 2023 |
|
|
||||
Andrew Mark Thomas | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Barbara Robson | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|||||
Selina Craig | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Thomas Favell | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Teresa Bates | Ymddiriedolwr | 28 March 2021 |
|
|
||||
Catherine Goucher | Ymddiriedolwr | 28 March 2021 |
|
|
||||
Rev Ben Kautzer | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Kathryn Rose Butler | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
SIMON JOHN CONSTANTINE | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|||||
Helen Miller | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
MARK PERYER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.