TEESSIDE AND DISTRICT CHURCH EXTENSION FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CHURCH EXTENSION GRANTS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 1970: Cofrestrwyd
- 31 Gorffennaf 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (GAN YMDDIRIEDOLWYR))
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 OCTOBER 1970
Gwrthrychau elusennol
GRANTS IN THE FORM OF OUTRIGHT GIFTS OR OF LOANS FOR THE PURCHASE AND EXTENSION OF SITES USED FOR THE PURPOSES OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE RURAL DEANERIES OF GUISBOROUGH, MIDDLESBOROUGH, STOCKTON, STOKESLEY, AND OTHER AREAS INCLUDED IN THE COUNTY BOROUGH OF TEESIDE.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window