HESSLE AMATEUR OPERATIC AND DRAMATIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 500483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Arts and culture. Mainly in East Riding of Yorkshire.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £82,649
Cyfanswm gwariant: £70,571

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • East Riding Of Yorkshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Mawrth 1970: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HESSLE THEATRE COMPANY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nicola Wilson Cadeirydd 09 September 2015
Dim ar gofnod
David Gillyon-Powell Ymddiriedolwr 20 September 2024
HULL LGBT+ COMMUNITY PRIDE
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Gillyon-Powell Ymddiriedolwr 20 September 2024
Dim ar gofnod
Colin Thompson Ymddiriedolwr 11 September 2019
Dim ar gofnod
Richard Foot Ymddiriedolwr 11 September 2019
Dim ar gofnod
RICHARD CARMICHAEL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN DRURY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MRS JAN PRYBODA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARTIN HENRY BEAUMONT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
KAREN TINA TODMAN Ymddiriedolwr
BURNHOLME COMMUNITY NURSERY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.59k £18.23k £76.72k £60.66k £82.65k
Cyfanswm gwariant £36.48k £7.91k £65.63k £78.76k £70.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 05 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 05 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 04 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 04 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 16 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 16 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 15 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 17 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 17 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
20 CROFT DRIVE
ANLABY
HULL
HU10 7DZ
Ffôn:
01482656466