ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST SAVIOUR & ST PETER, EASTBOURNE
Rhif yr elusen: 1131420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mark John Simon McAulay | Cadeirydd | 25 September 2018 |
|
|
||||
Margaret Ruth Figgest | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Gillian Goff | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Paul Howard Pompeii Fella | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Noel Thompson | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Keith Metcalfe | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Beverley Ann Thorp RGN RM BSc | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Krystyna Breeze | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Dr Tom Anthony Simon Thorp MB ChB DA | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Pauline Fella | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|||||
RICHARD NICHOLAS CROOK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JUDITH NORAH GRUNDY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.