Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF FOLKESTONE HOLY TRINITY WITH CHRIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1131472

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ROBERT PRICE WELDON | Cadeirydd | 27 January 2016 |
|
|||||
Rev HEATHER TAPSELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Rev WILLIAM FRANCIS MILLS | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
LEWIS ANTHONY SMITH | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
RICHARD STANLEY LAMBOURNE | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
PATRICIA MARY WILSON | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
PAUL ARTHUR LESLIE SEWARD | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
MICHAEL STONEHAM HAWKEN | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Christopher Charles Martin | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Christine Anne Schilder | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
MICHELLE ELAINE FLETCHER | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
Heather Sheila Sutherland | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|||||
DAVID TROKE | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|
||||
TIM PARSONS | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|||||
DENIS DADSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Rev ROGER OWEN SMITH BA DIP RS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.