THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS WARWICK

Rhif yr elusen: 1131835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Church in Warwick

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £195,126
Cyfanswm gwariant: £304,409

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Medi 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST NICHOLAS WARWICK PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Linda Jean Duckers Cadeirydd 04 May 2011
WARWICK RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE WARWICK & BUDBROOKE CHURCHES COMMUNITY OUTREACH POOL
Derbyniwyd: Ar amser
Carole Rosina Ellis Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Pamela Ann Meale Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Robert James Perkins Ymddiriedolwr 06 October 2020
Dim ar gofnod
Antoine Philip Mitchell Ymddiriedolwr 06 October 2020
Dim ar gofnod
Dr Anita Nora Carmel Morgan Ymddiriedolwr 04 September 2018
THE COVENTRY DIOCESAN BOARD OF FINANCE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
CHRIS FOY Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
KATIE JELFS Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
ROY CAMPBELL EMMERSON Ymddiriedolwr 01 July 2014
Dim ar gofnod
JONATHAN GREIG FORBES Ymddiriedolwr 13 April 2014
Dim ar gofnod
FIONA TREWICK Ymddiriedolwr 13 April 2014
Dim ar gofnod
Sarah bazin Ymddiriedolwr 04 May 2011
THE COLLEGE OF MEDICINE
Derbyniwyd: Ar amser
THE WARWICK & BUDBROOKE CHURCHES COMMUNITY OUTREACH POOL
Derbyniwyd: Ar amser
ROSETTA LIFE
Derbyniwyd: Ar amser
ANNE HEANEY Ymddiriedolwr 04 May 2011
Dim ar gofnod
JANE MARGARET ROGERS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £134.60k £110.42k £122.13k £125.29k £195.13k
Cyfanswm gwariant £144.39k £88.87k £91.19k £83.27k £304.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £250 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 07 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 07 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 08 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 08 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 11 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 11 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST NICHOLAS CHURCH
ST. NICHOLAS CHURCH STREET
WARWICK
CV34 4JD
Ffôn:
01926419905