ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT MICHAEL AND ALL ANGELS, BERKHAMSTED
Rhif yr elusen: 1132230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Norman Stewart | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|||||
Richard Mitchell Lynn | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
CHARIS ELIZABETH GEOGHEGAN | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Pamela Grace Davis | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Katie Helen Randall-Stratton | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Richard Michael Fenning Coles | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Edward Fairburn | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Martin Paul Redshaw | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Trevor Grant Hitchings | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Laura Anne Cook | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Jennifer Courtenay Hyatt | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Shawn Baggs | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.