Hanes ariannol OXFORDSHIRE CROSSROADS
Rhif yr elusen: 1131261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.34m | £2.23m | £2.51m | £2.42m | £2.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.42m | £2.31m | £2.18m | £2.27m | £2.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.59m | £1.47m | £1.45m | £1.50m | £1.38m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £178.99k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £34.24k | £25.55k | £185.49k | £100.36k | £34.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.30m | £2.20m | £2.08m | £2.14m | £2.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.46k | £3.18k | £1.66k | £1.36k | £3.73k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £241.23k | £178.99k | £2.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £16.72k | £39.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.42m | £2.31m | £2.18m | £2.27m | £2.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.14k | £7.78k | £10.04k | £11.47k | £13.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.