MUSIC ACTION INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MUSIC ACTION INTERNATIONAL CREATE LIFE-CHANGING MUSIC PROGRAMMES WITH WAR SURVIVORS TO OVERCOME THE EFFECTS OF WAR-RELATED TRAUMA. EVERY YEAR, WE SUPPORT AROUND 2000 CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND ADULT REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS AFFECTED BY WAR, SEXUAL VIOLENCE, TORTURE, DISCRIMINATION, HATE CRIME, AND RELATED TRAUMA IN THE UK, SIERRA LEONE AND BOSNIA-HERCEGOVINA.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £13,309 o 4 gontract(au) llywodraeth a £20,000 o 20000 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Bosnia And Herzegovina
- Georgia
- Sierra Leone
Llywodraethu
- 10 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
- MWB (Enw gwaith)
- MUSICIANS WITHOUT BORDERS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shalita Davda | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|
||||
Robert Keith Beardon | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Jack Steadman | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Leena Sahloul | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|||||
Daniel Diaz Vera | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
|
||||
sepidehsahar amiri | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £206.26k | £142.17k | £117.52k | £150.57k | £241.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £228.38k | £122.27k | £172.25k | £169.00k | £213.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £300 | N/A | N/A | N/A | £13.31k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.58k | £18.45k | £20.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25 MARCH 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 11 MAY 2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23/03/2015
Gwrthrychau elusennol
4 THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: TO PRESERVE & PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF THOSE GRANTED REFUGEE STATUS = TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THOSE GRANTED REFUGEE STATUS AND THEIR DEPENDANTS IN NEED THEREOF SO AS TO ADVANCE THEM IN LIFE AND ASSIST THEM TO ADAPT WITHIN A NEW COMMUNITY TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL ABOUT THE ISSUES RELATING TO REFUGEES AND THOSE SEEKING ASYLUM = THE PROMOTION OF RACIAL HARMONY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN DIFFERENT RACIAL GROUPS ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS ABOUT DIFFERENT RACIAL GROUPS TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS;
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ISLINGTON MILL STUDIOS
ISLINGTON MILL
JAMES STREET
SALFORD
M3 5HW
- Ffôn:
- 07515410688
- E-bost:
- hello@musicaction.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window