THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CUCKFIELD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work, including visiting the sick and bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Taking of religious assemblies in schools or in Church for schools. Promoting the whole mission of the Church. Supporting other charities in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£591,115
Roddion a chymynroddion | £498.69k | |
Weithgareddau elusennol | £6.70k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £84.09k | |
Buddsoddiadau | £1.64k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£251,496
Codi arian | £8.55k | |
Weithgareddau elusennol | £242.95k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £8.55k | |
Gwariant elusennol | £242.95k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £339.62k |
Pobl

4 Gweithwyr
20 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 2009: Cofrestrwyd
- 06 Mawrth 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- HOLY TRINITY CHURCH CUCKFIELD (Enw gwaith)
- HOLY TRINITY CUCKFIELD PCC (Enw gwaith)
- THE OLD SCHOOL CUCKFIELD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DANIEL JAMES VALENTINE | Cadeirydd | 22 November 2023 |
|
|||||
Rev STEPHEN MALCOLM CAPLE | Ymddiriedolwr | 14 September 2024 |
|
|
||||
JANICE BRINLEY CODD | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Dick Whidborne | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
TERENCE CHRISTOPHER BEVAN | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|||||
MARGARET LUCY SOMERS | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
JACQUELINE ANNE ALLCOCK | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
MARY JANE PAPE | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Kate Berry | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Roger Edmonston | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||
Carolyn Jane Ponder | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Jane Coan | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
JILL BROTHERTON | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
HILARY JANE TURNER-KING | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||
Dr JONATHAN MARK BERRY | Ymddiriedolwr | 03 November 2013 |
|
|
||||
DAVID RICHARD THUNDER | Ymddiriedolwr | 03 November 2013 |
|
|
||||
Dr BRIAN DAVID CUTLER | Ymddiriedolwr | 23 September 2012 |
|
|||||
ISOBEL MARY SIMMONDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROD MONTAGUE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLIVE GORDON SIMMONDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £305.73k | £241.55k | £297.04k | £372.11k | £591.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £291.42k | £231.12k | £344.08k | £288.93k | £251.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.27k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £498.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £84.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £6.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.64k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £328.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £242.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £17.26k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.55k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £375.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £583.26k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £21.66k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Elusennau cysylltiedig
- 23 Rhagfyr 2009 : Cofrestrwyd
- 06 Mawrth 2012 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE CHURCH OFFICE
Old School
Church Street
Cuckfield
HAYWARDS HEATH
RH17 5JZ
- Ffôn:
- 01444456461
- E-bost:
- office@holytinitycuckfield.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window