Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DAWLISH

Rhif yr elusen: 1133187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £151.72k £161.58k £116.59k £167.12k £119.60k
Cyfanswm gwariant £167.96k £142.14k £186.40k £158.33k £125.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £300 N/A N/A £400 £400
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A