THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE, JESMOND.

Rhif yr elusen: 1132758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We offer facilities for local groups and organisations. We work with people of all ages and abilities. We offer worship and pastoral care.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £283,143
Cyfanswm gwariant: £246,964

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Newcastle Upon Tyne

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • JESMOND, ST GEORGE'S PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Deborah Loughran Ymddiriedolwr 07 October 2024
Dim ar gofnod
Alison Mattinson Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Nigel Vincent Russell-Sewell Ymddiriedolwr 30 April 2023
WORRALL MALE VOICE CHOIR MUSICAL GRANTS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr LANA YAN JUN LIU PhD Ymddiriedolwr 30 April 2023
NEWCASTLE MANDARIN CHINESE SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Prof Janet Wilson Ymddiriedolwr 31 May 2022
Dim ar gofnod
Hilary Margaret Cullingford Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Ian David Ness Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Michael Leonard Ranson JP, FCA Ymddiriedolwr 20 September 2021
NETHERTON PARK TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
NETHERTON PARK TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
NORTHERN LEARNING TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Mary Fletcher Vane Ymddiriedolwr 07 June 2021
Dim ar gofnod
Kathleen Elizabeth Plumley MA Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod
Michael Norman De La Hunt Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod
IZZY MCDONALD-BOOTH Ymddiriedolwr 31 May 2012
Dim ar gofnod
JOAN ELIZABETH GRENFELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £189.24k £185.83k £266.94k £269.90k £283.14k
Cyfanswm gwariant £186.87k £179.29k £303.04k £239.77k £246.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.80k N/A £450 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.00k £12.69k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 03 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 03 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 22 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 22 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 12 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 19 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 19 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Parish Office
St. Georges Close
NEWCASTLE UPON TYNE
NE2 2TF
Ffôn:
01912811659