ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS, CHISLEHURST
Rhif yr elusen: 1131855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ALEXANDER GRANT | Cadeirydd | 08 May 2022 |
|
|
||||
Philip Charles Wilson | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
Mark Philip Wilson | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
Jennifer Susan Wilson | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
Aubrey Lloyd Anderson | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
Rev Rachel Vera Curley | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Joanne Susan Papa | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Louise Arnheim | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Michaela Davies | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
John Stuart Bernays | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Diane Moorman | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Anne Althea Hanifin | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Sheila Margaret Brittain | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Carole Yvonne Gray | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Barbara Alison Russell | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Justine Ruth Grant | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
SABINA GRACE OAKES | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
CHARLES CASTELL CLARK | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
SUSAN MARY BRANDON | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Rev JUNE BARBARA HURN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER RIDGE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.