Hanes ariannol KIDDERMINSTER EAST PCC
Rhif yr elusen: 1131228
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £462.24k | £527.43k | £569.68k | £522.52k | £520.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £497.60k | £576.91k | £563.25k | £590.46k | £493.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.18k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £481.44k | £505.79k | £425.48k | £411.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £5.52k | £6.45k | £23.31k | £28.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £27.18k | £47.61k | £53.82k | £62.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £3.17k | £2.79k | £3.59k | £5.78k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £10.12k | £7.05k | £16.33k | £12.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £2.50k | £20.20k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £574.13k | £559.42k | £584.25k | £488.66k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £2.78k | £3.83k | £6.21k | £4.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £4.62k | £4.74k | £4.62k | £4.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.