Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, EMMANUEL, ST JOHN THE DIVINE AND ST MARY MAGDALEN, BILLERICAY, AND ST MARY
Rhif yr elusen: 1131650

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maureen Patricia Baker | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Paul Stephen Hunt | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Alan John Morgan | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Jennifer Ann Anderson | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||
Rev Rupert Christopher Alers Hankey | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Sarah Ann Jane Hirst | Ymddiriedolwr | 17 June 2019 |
|
|
||||
James Edward Rose | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Robert Barry Lewis | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Philip Leighton Alcock | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Christopher John Davis | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Paul Furneaux | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
VALERIE JEAN SHEPPARD | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
Merril Knight | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
||||
Les Sheppard | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|||||
SANDRA JEAN HEALY | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
||||
Susan Stevens | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
REV Margaret Fowler | Ymddiriedolwr | 29 April 2013 |
|
|
||||
Catherine Benbough | Ymddiriedolwr | 29 April 2013 |
|
|
||||
LINDA ANN RUSS | Ymddiriedolwr | 20 April 2001 |
|
|
||||
ROBERT MASTERS CENG MIET | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER DONALD FISHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULINE DOROTHY ELIZABETH WOOLNOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULINE MARY RANDALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE COE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN MARIE OAKLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.