Derbyshire North East Methodist Circuit

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Methodist Circuit is a local organisation which supports and guides the work of all Methodist churches within the Derbyshire North East area, in accordance with The Constitutional Practice and Discipline of the Methodist Church.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

55 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 15 Medi 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1131231 BOLSOVER AND STAVELEY METHODIST CIRCUIT
- 27 Ionawr 2010: Previously excepted registration
- CHESTERFIELD METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
55 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Richard Pointer | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Alexander Thomas Nathaniel Bradley | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Celia Sumatee Ramnath | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Emma Louise Green | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Rebecca Swallow | Ymddiriedolwr | 09 February 2025 |
|
|
||||
Thomas William Surgay | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Bradley Thomas Billy Goddon-Smith | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Heather Bernice Nicklin | Ymddiriedolwr | 08 September 2024 |
|
|
||||
Susan Catherine Walker | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|||||
Deborah Andrews | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Reginald Rodda | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|||||
Louise Ann Mount | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Jonathan Hood | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Patrick John Sabin | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Jean Metcalfe | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Lois Newton | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Norma Graham | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Teresa Clarke | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
David Green | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Jill Gertrude Ramsdale | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
David Henry Slater | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev Mark Carrick | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Glenys May Clinton | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Norman William Buck | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Linda Wickins | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev GEOFFREY MAXWELL FISHER | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev RICHARD WILLIAM HARRIS | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Sarah Mount | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Ruth Sadler | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Gerard Eric Vaughan | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Hazel Eileen Stimpson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Hazel Madin | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Margaret Rowley | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
John Graham Hawkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Allison Jane Hunt | Ymddiriedolwr | 11 January 2020 |
|
|
||||
Steven Atkins | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
Alyson Franks | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||
Agnes MacCall Tranter | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
Malcom Ernest Webster | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
John Cowie | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
||||
Angela June Walker | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Vivienne Anne Dent | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Rev Michael John Bowman | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
Roger Bryan Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Hazel Collins | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||
MARGARET CHINNERY | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|||||
Ruth Mary Oscroft BA | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
REV PAUL RIGBY KING BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NOELINE PATRICIA WILKINS CQSW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Gillian Mary King | Ymddiriedolwr |
|
||||||
FRANK HENRY BACON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
VALERIE DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN WALTER FIDLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE ANNE GRATTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL DAVID SPRIGGS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £189.37k | £460.30k | £712.73k | £301.69k | £348.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £266.55k | £398.96k | £520.12k | £435.81k | £452.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £35.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £25.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £9.31k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £643.34k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £5.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £520.12k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £4.69k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £23.64k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 27 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 27 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) as amended on 03 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Central Methodist Church
38 Saltergate
CHESTERFIELD
Derbyshire
S40 1UH
- Ffôn:
- 01246 690005
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window