Hanes ariannol UK FOUNDATION FOR AIDS RESEARCH

Rhif yr elusen: 1133475
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £9.40k £5.48k £1.29k £3.30k £50
Cyfanswm gwariant £1.07k £12.13k £2.15k £3.51k £50
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A