EMMANUEL BAPTIST CHURCH, SWANAGE

Rhif yr elusen: 1133758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious activities to all age groups, to include people with disabilities and to other charities and voluntary organisations.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £173,090
Cyfanswm gwariant: £149,717

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dorset

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Ionawr 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Pamela Sealey Ymddiriedolwr 19 March 2024
Dim ar gofnod
ALISON SNELL Ymddiriedolwr 19 March 2024
Dim ar gofnod
Janet Norley Ymddiriedolwr 19 March 2024
Dim ar gofnod
Rev Graham Holliday Ymddiriedolwr 19 March 2024
Dim ar gofnod
Richard Penny Ymddiriedolwr 18 January 2023
Dim ar gofnod
Peter David Collins Ymddiriedolwr 18 January 2023
Dim ar gofnod
Douglas Clutterbuck Ymddiriedolwr 18 January 2023
Dim ar gofnod
Ian Snell Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Helen Rochelle Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Richard Docherty Ymddiriedolwr 01 January 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £302.79k £558.75k £163.94k £156.40k £173.09k
Cyfanswm gwariant £279.59k £190.88k £156.85k £131.83k £149.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £558.75k N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Arall N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £190.88k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £500 N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 11 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 11 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 12 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 09 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 09 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 16 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 16 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Emmanuel Baptist Church
160 Victoria Avenue
SWANAGE
BH19 1AZ
Ffôn:
01929427706