ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN, TONBRIDGE
Rhif yr elusen: 1132563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kate Naylor | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||||
Thomas James Price | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||||
Mark Thomas | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||||
Jonathan Stephens | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||||
Michael James White | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||||
Cathi Joy FREDRICKS | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||||
David Wilson | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||||
GLYNIS MIRIAM HUBBLE | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||||
Richard Neal Strawson | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|||||||
Darrell Anthony Sykes | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||||
Andrew Howe | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||||
Lynn Hams | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||||
GABRIEL PIAZZA | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||
MATTHEW LAKE | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||
Helen Noble | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||||
Rev Miriam Barker | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||||
Pat Hicks | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||||
EDITH QUARM WILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
The Rev Canon MARK BARKER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.