ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE ROYAL SHREWSBURY HOSPITAL
Rhif yr elusen: 500509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD STEVENTON | Cadeirydd | 23 May 2013 |
|
|
||||||
Edward Alan Potter | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|||||||
Mary Rose Bone | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||||
Jane Preece | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||||
Deborah Jones | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||||
JACKIE WINWOOD | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||||
RICHARD LAWN | Ymddiriedolwr | 07 October 2013 |
|
|
||||||
COLIN AMES | Ymddiriedolwr | 07 October 2013 |
|
|
||||||
ALAN MACE | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|
||||||
ANTHONY JOHN BARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JUNE ROSEMARY WHITAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CHERYL ANNE KING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JAYNE MARY MOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MRS DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JAMES MCALLISTER HODGSON FCA | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
IAIN GILMOUR | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.