Ymddiriedolwyr QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH BROADSTAIRS
Rhif yr elusen: 1131955

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John James Matthewman | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
Natasha Leanne Jones | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Chris George | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Roy Corker | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Marianne Hooper | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Michelle Jackson | Ymddiriedolwr | 22 September 2019 |
|
|
||||
TERESA FISHER | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
||||
Peter Verrall | Ymddiriedolwr | 21 July 2012 |
|
|
||||
Rev SAMUEL HEARLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN CORKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.