ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS OF MYRA, BRIGHTON
Rhif yr elusen: 1131831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIC KEECH | Cadeirydd | 19 January 2017 |
|
|||||
Paul Misso | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Frances Mary Lindsay Hills | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Rachel Chan | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Thomas George Elliott | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Nicholas Stephen Goldsmith | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Aiko Sarah Abigail Somers-Harris | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Georgina Obeng | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Vivienne Linda McKay | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Felicity Helen Stimpson | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Heather Louise Wyborn BEd BA | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Ruth Clemantine Leyland | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Veronica Jane Thomason | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Josephine Margaret Baker | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|||||
Nigel Clive Nash MBE | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
MARTIN THOMAS AUTON-LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.