THE METHODIST CHURCH - CHESTER AND STOKE-ON-TRENT DISTRICT

Rhif yr elusen: 1132237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of public acts of worship and sacred space for prayer. The teaching of Christianity through sermons, courses, special events and small groups. The resourcing, encouragement and disciplining of Methodist work in the District. Promoting an interest in the work and influence of Primitive Methodism. Providing public access to Christian books and worship materials.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Stoke-on-trent
  • Dwyrain Swydd Gaerlleon
  • Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
  • Halton
  • Swydd Amwythig
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Hydref 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jane Ratcliffe Ymddiriedolwr 01 September 2022
STAFFORDSHIRE MOORLANDS METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
AMY WYATT Ymddiriedolwr 01 September 2022
STOKE ON TRENT MISSION CIRCUIT
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr
DANIEL KEEN Ymddiriedolwr 01 September 2022
NEWCASTLE UNDER LYME FESTIVAL FOR MUSIC SPEECH & DRAMA ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
CAROLYN LAWRENCE Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Rev DAVID WILLIS Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Rev ELIZABETH SINGLETON Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Rev Kathryn Stephens Ymddiriedolwr 01 September 2021
MIDDLEPORT MATTERS COMMUNITY TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
STOKE ON TRENT MISSION CIRCUIT
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr
BURSLEM METHODIST MISSION (SWAN BANK)
Derbyniwyd: Ar amser
Rev ROBERT HILTON Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Rev YVONNE PEARSON Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
David John Pickles Ymddiriedolwr 01 September 2019
Methodist Central Hall, Manchester
Derbyniwyd: 2 diwrnod yn hwyr
DANE AND TRENT METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
POTTERIES CHRISTIAN BOOKSHOP
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rev Helen Ruth Kirk Ymddiriedolwr 01 September 2019
CHURCHES TOGETHER IN CHESHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Timothy Paul Simms Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Rev Peter Hancock Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
SALLY GRAHAM Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Glenn Gerald Parkes Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
VALERIE ANN MAYERS Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Ian Christopher White Ymddiriedolwr 19 October 2012
Dim ar gofnod
REV PATRICIA ANN BILLSBORROW Ymddiriedolwr 26 July 2011
MID CHESHIRE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £978.28k £1.01m £1.59m £1.15m £1.24m
Cyfanswm gwariant £1.25m £915.57k £988.97k £1.10m £1.18m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £19.92k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £736.47k £997.84k £1.50m £1.09m £1.20m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £227.34k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £14.47k £7.73k £25.56k £40.84k £36.95k
Incwm - Arall £0 £0 £57.18k £19.92k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.25m £915.05k £988.40k £1.10m £1.18m
Gwariant - Ar godi arian £629 £519 £577 £2.37k £2.67k
Gwariant - Llywodraethu £2.77k £0 £0 £1.78k £1.75k
Gwariant - Sefydliad grantiau £472.07k £0 £0 £696.75k £733.66k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £629 £0 £0 £2.37k £2.67k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Asedau hunan ddefnydd £519.52k £518.97k £1.05m £517.91k £517.69k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £439.07k £384.83k
Cyfanswm asedau £590.33k £632.30k £747.14k £856.02k £957.53k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £8.24k £14.18k £6.06k £9.64k £11.58k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 12 Awst 2024 43 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 12 Awst 2024 43 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 09 Awst 2024 406 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 09 Awst 2024 406 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 29 Mawrth 2023 272 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 21 Medi 2022 83 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 25 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 22 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 29 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 23 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Methodist District Centre
Bishops Wood
Nantwich
CW5 7QD
Ffôn:
01270627774