Hanes ariannol SOCIAL ORGANISATION FOR UNITY AND LEISURE (SOUL)

Rhif yr elusen: 1133445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/03/2020 30/03/2021 30/03/2022 30/03/2023 30/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.50k £58.56k £181.59k £308.06k £451.44k
Cyfanswm gwariant £9.53k £58.10k £176.08k £303.19k £447.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £232.69k £399.56k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £121.72k N/A N/A