SOCIAL ORGANISATION FOR UNITY AND LEISURE (SOUL)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main work for SOUL is to organise support young people through providing activities for children from disadvantaged backgrounds.This includes, Sports, social and economic programmes. we hope to engage young people through creative methods, to keep them off the streets and away from ASB and into positive routes, through workshops, employment and education support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £399,556 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 04 Ionawr 2010: Cofrestrwyd
- 14 Hydref 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 06 Ionawr 2014: Re-registered
- SOUL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shamim Miah | Cadeirydd | 21 January 2018 |
|
|
||||
Sufia Alam | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Tomas Tadese Kefela | Ymddiriedolwr | 13 March 2022 |
|
|
||||
Jamil Trofder | Ymddiriedolwr | 13 March 2022 |
|
|
||||
Tamanna Begum | Ymddiriedolwr | 13 March 2022 |
|
|
||||
SHIPON MIAH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.50k | £58.56k | £181.59k | £308.06k | £451.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.53k | £58.10k | £176.08k | £303.19k | £447.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £232.69k | £399.56k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £121.72k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | 24 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | 27 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 AUGUST 2009 AS AMENDED 2 JANUARY 2010 as amended on 13 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 21 LIVING IN TOWER HAMLETS BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF; A ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; B ADVANCING EDUCATION; C RELIEVING UNEMPLOYMENT; D PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR PEOPLE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT WHO HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH A VIEW TO IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
TOWER HAMLETS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Collingwood Community Centre
Orion House
Barnsley Street
LONDON
E1 5RB
- Ffôn:
- 02080641351
- E-bost:
- info@souluk.co.uk
- Gwefan:
-
souluk.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window