THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARTHOLOMEW, CORSHAM

Rhif yr elusen: 1132969
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. Teaching of Christianity through sermons and courses. Pastoral work, including visiting the sick and bereaved. Provision of a youth club and activities for children, parents and the elderly with a Christian ethos. Supporting other charities in the UK and oversweas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £122,762
Cyfanswm gwariant: £98,731

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Awst 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 261005 THE HARTHAM CHURCH CHARITABLE TRUST
  • 25 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST BARTHOLOMEW'S PCC, CORSHAM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev ANDREW ROBERT JOHNSON Cadeirydd 05 September 2011
Dim ar gofnod
Marrian Tamsyn Menhinick Ymddiriedolwr 27 April 2025
Dim ar gofnod
NIGEL EDWIN MILLWARD Ymddiriedolwr 27 April 2025
THE FRIENDS OF ST BARTHOLOMEW'S CORSHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Beryl Carter Ymddiriedolwr 27 April 2025
THE FRIENDS OF ST BARTHOLOMEW'S CORSHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Michael Brennan Ymddiriedolwr 27 April 2025
Dim ar gofnod
Fiona Draper Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
NEIL HOWARD PIDDUCK Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
L'NORA ANN OLNEY Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Susan Mary Lambert Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
hermione Skrine Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Professor Joseph Peter McGeehan CBE Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Nigel Christopher Jackson MBE Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Debbie Joy Stott Ymddiriedolwr 09 May 2021
Dim ar gofnod
JOHN ANTONY STOTT Ymddiriedolwr 25 April 2017
Dim ar gofnod
Reginald Arthur Lambert Ymddiriedolwr 26 April 2016
THE FRIENDS OF ST BARTHOLOMEW'S CORSHAM
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTINE REID OBE Ymddiriedolwr 28 April 2015
CORSHAM SPONSORS REFUGEES
Derbyniwyd: Ar amser
THE WARRINGTON HOMES LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
ANTHONY GORDON HALL Ymddiriedolwr 28 April 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £95.60k £130.13k £169.95k £149.62k £122.76k
Cyfanswm gwariant £118.91k £118.96k £115.28k £107.17k £98.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £5.57k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 22 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 22 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 15 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 15 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 15 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 05 Tachwedd 2021 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 05 Tachwedd 2021 5 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
33 Park Lane
Corsham
SN13 9EL
Ffôn:
01225859202
Gwefan:

greatercorshamchurches.org.uk