ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY NORTHWOOD
Rhif yr elusen: 1131724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANN LOUISE LYNES MA | Cadeirydd | 27 February 2017 |
|
|
||||||
Jonathan George Hooper | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||||
Dr John Spencer | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||||
Janet Mary Ioannou | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||||
Charlotte Spencer | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|||||||
MR Carl Landsbert | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||
SALLY ROGERS | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||
CLARE RODENAS | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||
PETER DE HORSEY | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||||
David Michael Gettens | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||||
Carole Christine Hamwijk | Ymddiriedolwr | 24 March 2016 |
|
|||||||
Andrew Newell | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|||||||
DR Toby John Trevor Partridge | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||||
NIGEL STANLEY WASHBOURN | Ymddiriedolwr | 24 September 2013 |
|
|
||||||
ADRIAN GRAHAM BOLAM PATERSON MA FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.