ymddiriedolwyr LESNES ABBEY METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134664
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (82 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Greg Obong - Oshotse | Ymddiriedolwr | 28 August 2021 |
|
|
||||
Kevin Oluwafemi Lawson | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Hudson Jackson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Seun Adebanjo | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Robert Ndume | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Sandy Kennedy | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Aba Adebanjo | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Ebenezer Gyan-Kodiah | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Ben Godwyll | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Kofi Narh-Saam | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Ann Hartley | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Brentnol Roach | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Tony Hayes | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Rev PATRICK EGGLESTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
MADONNA AUDREY OMONIYI JOHNSON | Ymddiriedolwr | 09 October 2012 |
|
|
||||
COLIN CREASEY | Ymddiriedolwr | 08 March 2011 |
|
|
||||
ELIZABETH JANE DENTON BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RAYMOND COOPER F.C.A. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAREN GILHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL NICHOLS B SC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARIAN ADELAIDE BLANKSON-VANDYCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARRY ROY MUNDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER SINCLAIR FORWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.