ymddiriedolwyr THE COMMUNITY HEARTBEAT TRUST
Rhif yr elusen: 1132824
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Simpson BEM | Cadeirydd | 30 July 2021 |
|
|||||
Dr Alexander Nicholls MBChB | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Jonathan Smith SR Para | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
David Arnold | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
GRAHAM WHITEHEAD | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
RICHARD SCHOFIELD | Ymddiriedolwr | 06 April 2011 |
|
|
||||
MARTIN NIGEL FAGAN | Ymddiriedolwr | 12 May 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.