THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES, TUNBRIDGE WELLS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The members of the PCC are the Trustees of the charity and as a body are responsible for supporting the clergy in promoting the mission of the Church in the parish, evangelistic, pastoral, liturgical, social and ecumenical. It also carries the responsibility for maintaining the building of St James Church and the other property of the charity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £43,567 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
242 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
- ST JAMES PCC, TUNBRIDGE WELLS (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Adedoyin Baderin | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Adam St John Bennett | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Priscilla Dansowaa Kankam | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Tracey Nicola Appleton | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Frances Jane Shortland | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Rev Caroline M A Mills | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Amanda Baker | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Andrew James Appleton | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
Rev Judith Anne Hammill | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|||||
Anthony Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Sheila Anstead | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
MRS Jenny Garratt | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
SUSAN MARCELLE SCHIBLI | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN PHILLIPS ACMA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £456.84k | £421.64k | £383.81k | £413.90k | £479.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £453.45k | £415.88k | £371.15k | £410.86k | £453.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £73.72k | £124.76k | £50.33k | £38.97k | £43.57k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO FURTHER THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE PARISH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. James Church Office
Church House
Ferndale
Tunbridge Wells
TN2 3RL
- Ffôn:
- 01892521703
- E-bost:
- STJAMESCH@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window